Mitglieder |
Gemeindevertretung | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 01.11.2008 | | von 01.11.2008 |
Ausschuss für Jugend, Bildung und Kultur | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 20.10.2009 | 30.09.2013 | von 20.10.2009 bis 30.09.2013 |
Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | | 20.10.2009 | | von 20.10.2009 |
Haushalts- und Finanzausschuss | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 14.09.2010 | 02.06.2013 | von 14.09.2010 bis 02.06.2013 |
Hauptausschuss | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 08.07.2013 | | von 08.07.2013 |
Verwaltungsausschuss | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 01.10.2013 | | von 01.10.2013 |
stellv. Mitglied(er) |
Ausschuss für den Verwaltungsstandort | FDP/FW/B90/Grüne | FDP/FW/B90/Grüne Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 20.10.2009 | 31.03.2014 | von 20.10.2009 bis 31.03.2014 |
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr u. Kommunikation | FDP/FW/B90/Grüne | FDP/FW/B90/Grüne Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 20.10.2009 | 13.09.2010 | von 20.10.2009 bis 13.09.2010 |
Bau- und Umweltausschuss | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 20.10.2009 | | von 20.10.2009 |
Hauptausschuss | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 20.10.2009 | 13.09.2010 | von 20.10.2009 bis 13.09.2010 |
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | FDP/FW/B90/GRÜNE | FDP/FW/B90/GRÜNE Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE | 19.06.2012 | | von 19.06.2012 |
sachkundige(r) Einwohner(in) |
Verwaltungs- und Beschwerdeausschuss | | | | 01.12.2008 | 19.10.2009 | von 01.12.2008 bis 19.10.2009 |